PERAL ANDRES DIEGO
Informe ejecutivo de PERAL ANDRES DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERAL ANDRES DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS ANGEL PERAL SL | Administrador Unico | 18/04/2018 | |
PUERTAS PERAL SL | Administrador Unico | 14/03/2018 | |
PUERTAS ANGEL PERAL SL | Apoderado Solidario | 16/08/2010 |
VINCULACIONES DE PERAL ANDRES DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL ANDRES DIEGO
Empresa: PUERTAS ANGEL PERAL SL
Administrador Unico
- Peral Andres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 106, S 8, H CU 2700, I/A 4 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-16
Empresa: PUERTAS ANGEL PERAL SL
Administrador Solidario
- Peral Andres Diego
- Peral Andres Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 106, S 8, H CU 2700, I/A 4 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-16
Empresa: PUERTAS PERAL SL
Administrador Unico
- Peral Andres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 222, S 8, H PM 83647, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: PUERTAS ANGEL PERAL SL
Administrador Solidario
- Peral Andres Diego
- Peral Andres Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 105, S 8, H CU 2700, I/A 3 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-16
Empresa: PUERTAS ANGEL PERAL SL
Apoderado Solidario
- Peral Andres Diego
- Peral Andres Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 102, S 8, H CU 2700, I/A 2 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-16
Información de PERAL ANDRES DIEGO
Mostramos los datos de PERAL ANDRES DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL ANDRES DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos