PER KAUFMANN
Informe ejecutivo de PER KAUFMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PER KAUFMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT SATURN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE PER KAUFMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PER KAUFMANN
Consejero Delegado Mancomunado
- Per Kaufmann
Consejero
- Per Kaufmann
Presidente
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 166, S 8, H B 219778, I/A 103 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Empresa: MEDIA MARKT SATURN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Per Kaufmann
Consejero
- Per Kaufmann
Presidente
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 157, S 8, H B 262344, I/A 83 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Empresa: MEDIA MARKT SATURN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 153, S 8, H B 262344, I/A 80 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 162, S 8, H B 219778, I/A 99 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Per Kaufmann
Presidente
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 161, S 8, H B 219778, I/A 98 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Empresa: MEDIA MARKT SATURN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Per Kaufmann
Presidente
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 153, S 8, H B 262344, I/A 79 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Empresa: MEDIA MARKT SATURN SA
Consejero
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 152, S 8, H B 262344, I/A 78 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Consejero
- Per Kaufmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 161, S 8, H B 219778, I/A 97 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Información de PER KAUFMANN
Mostramos los datos de PER KAUFMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PER KAUFMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos