PENZOL LOPEZ MARIA
Informe ejecutivo de PENZOL LOPEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PENZOL LOPEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDIES POWER SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 | |
LIDER 360 SL | Administrador Solidario | 23/10/2023 | |
DESARROLLO EMPRESARIAL LUCINALA SL | Administrador Unico | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE PENZOL LOPEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENZOL LOPEZ MARIA
Empresa: GOLDIES POWER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Suarez Maria Pilar
- Penzol Lopez Maria
- Rivera Vizcarrondo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45640 , F 70, S 8, H M 802521, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: LIDER 360 SL
Administrador Solidario
- Penzol Lopez Maria
- Salguero Nicholas Edward
- Sanchez Yago Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45803 , F 161, S 8, H M 805051, I/A 1 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: DESARROLLO EMPRESARIAL LUCINALA SL
Administrador Unico
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40004 , F 180, S 8, H M 710785, I/A 1 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: REPSOL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Penzol Lopez Maria
- Penzol Lopez Maria
- Quesada Garmendia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35247 , F 74, S 8, H M 65289, I/A 755 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Apoderado Solidario
- Penzol Lopez Maria
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35778 , F 224, S 8, H M 4145, I/A 265 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Orejas Nuñez Adriana
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35247 , F 18, S 8, H M 65289, I/A 679 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Orejas Nuñez Adriana
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35247 , F 18, S 8, H M 65289, I/A 681 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Apoderado Solidario
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30489 , F 223, S 8, H M 4145, I/A 230 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Apoderado Solidario
- Penzol Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30489 , F 224, S 8, H M 4145, I/A 231 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: GENERAL QUIMICA SA
Administrador Solidario
- Penzol Lopez Maria
- Siljestrom Laredo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 131, S 8, H VI 1043, I/A 167 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-01
VER MAS ACTOS
Información de PENZOL LOPEZ MARIA
Mostramos los datos de PENZOL LOPEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENZOL LOPEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos