PENSADO FERRO ELADIO
Informe ejecutivo de PENSADO FERRO ELADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PENSADO FERRO ELADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PENCADA SL | Administrador Solidario | 23/12/2020 |
VINCULACIONES DE PENSADO FERRO ELADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENSADO FERRO ELADIO
Empresa: PENFERELA SL
Liquidador
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 22, S 8, H PO 57716, I/A 5 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-36
Empresa: PENFERELA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Liquidador
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 22, S 8, H PO 57716, I/A 5 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-36
Empresa: INVERSIONES PENCADA SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Nuñez Venancio
- Dagraza Rodriguez Javier
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 4258, F 2, S 8, H PO 64314, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Empresa: INVERSIONES PENCADA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 4258, F 2, S 8, H PO 64314, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Empresa: INVERSIONES PENCADA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 4258, F 1, S 8, H PO 64314, I/A 1 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-36
Empresa: PENFERELA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 22, S 8, H PO 57716, I/A 4 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-36
Empresa: PENFERELA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 22, S 8, H PO 57716, I/A 3 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-36
Empresa: PENFERELA SL
Administrador Unico
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 20, S 8, H PO 57716, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-36
Empresa: PENFERELA SL
Socio Único
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 20, S 8, H PO 57716, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-36
Empresa: PENFER & SALMOS SL
Administrador Solidario
- Pensado Ferro Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761, L 3761, F 151, S 8, H PO 52415, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-36
VER MAS ACTOS
Información de PENSADO FERRO ELADIO
Mostramos los datos de PENSADO FERRO ELADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENSADO FERRO ELADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos