PENNACCHIA GABRIELLA
Informe ejecutivo de PENNACCHIA GABRIELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENNACCHIA GABRIELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOLLOW US SL | Socio Unico | 21/12/2015 | |
FOLLOW US SL | Administrador Unico | 22/09/2015 |
VINCULACIONES DE PENNACCHIA GABRIELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENNACCHIA GABRIELLA
Empresa: PENBLAS HOUSE SL
Socio Único
- Pennacchia Gabriella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 220, S 8, H TF 55955, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Empresa: PENBLAS HOUSE SL
Administrador Unico
- Pennacchia Gabriella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 217, S 8, H TF 55955, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-38
Empresa: GINEVRA EN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Pennacchia Gabriella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 26, S 8, H TF 53374, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Empresa: GINEVRA EN CANARIAS SL
Administrador Unico
- Pennacchia Gabriella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 25, S 8, H TF 53374, I/A 1 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-38
Información de PENNACCHIA GABRIELLA
Mostramos los datos de PENNACCHIA GABRIELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENNACCHIA GABRIELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos