PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 05/06/2024 | |
PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 20/12/2018 |
VINCULACIONES DE PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
Empresa: PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nuevo Socio Único
- Penin Jorreto Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 7543, I/A 7 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-32
Empresa: PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Penin Jorreto Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 187, S 8, H OR 7543, I/A 5 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-32
Empresa: PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Penin Jorreto Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 186, S 8, H OR 7543, I/A 4 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-32
Información de PENIN JORRETO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de PENIN JORRETO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENIN JORRETO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos