PENIN DIAZ JAVIER
Informe ejecutivo de PENIN DIAZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENIN DIAZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 02/03/2017 | 05/06/2024 |
PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE PENIN DIAZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENIN DIAZ JAVIER
Empresa: PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Penin Diaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 187, S 8, H OR 7543, I/A 5 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-32
Empresa: PENIN DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS SL
Socio Único
- Penin Diaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 186, S 8, H OR 7543, I/A 3 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-32
Información de PENIN DIAZ JAVIER
Mostramos los datos de PENIN DIAZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENIN DIAZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos