PENG CHUEN ER
Informe ejecutivo de PENG CHUEN ER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PENG CHUEN ER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIEFFE MEDITAL SA | Apoderado Mancomunado | 06/03/2024 | 26/04/2024 |
RTS SERVICIOS DE DIALISIS SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | 19/04/2024 |
BAXTER SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | 19/04/2024 |
VINCULACIONES DE PENG CHUEN ER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENG CHUEN ER
Empresa: BIEFFE MEDITAL SA
Apoderado Mancomunado
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 33, S 8, H HU 2671, I/A 143 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-22
Empresa: BAXTER SL
Apoderado Mancomunado
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10741, L 8021, F 22, S 8, H V 8526, I/A 328 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: RTS SERVICIOS DE DIALISIS SL
Apoderado Mancomunado
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11040, L 8318, F 210, S 8, H V 178140, I/A 55 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: BIEFFE MEDITAL SA
Apoderado Mancomunado
- Jia Hui Lim
- Oluwatosin Oginni Valentina
- Pein Wen Sim
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 33, S 8, H HU 2671, I/A 142 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-22
Empresa: BAXTER SL
Apoderado Mancomunado
- Jia Hui Lim
- Oluwatosin Oginni Valentina
- Pel Wen Sim
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 21, S 8, H V 8526, I/A 326 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
Empresa: RTS SERVICIOS DE DIALISIS SL
Apoderado Mancomunado
- Jia Hui Lim
- Oluwatosin Oginni Valentina
- Pei Wen Sim
- Peng Chuen Er
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11040, L 8318, F 99, S 8, H V 178140, I/A 52 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
Información de PENG CHUEN ER
Mostramos los datos de PENG CHUEN ER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENG CHUEN ER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos