PENELA PENELA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PENELA PENELA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PENELA PENELA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER 99 SL | Consejero | 01/12/2009 | 07/05/2015 |
ASISCAR SL | Consejero | 06/05/2015 | |
TALLER 99 SL | Apoderado | 06/04/2015 | |
TALLER 99 SL | Presidente | 01/12/2009 | 14/07/2014 |
VINCULACIONES DE PENELA PENELA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENELA PENELA FRANCISCO
Empresa: TALLER 99 SL
Consejero
- Penela Penela Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33245 , F 132, S 8, H M 165274, I/A 23 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: ASISCAR SL
Consejero
- Penela Penela Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9960 , F 13, S 8, H M 159423, I/A 19 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: TALLER 99 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10395 , F 63, S 8, H M 165274, I/A 22 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: TALLER 99 SL
Consejero
- Penela Penela Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10395 , F 63, S 8, H M 165274, I/A 21 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: TALLER 99 SL
Consejero
Presidente
- Penela Penela Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10395 , F 62, S 8, H M 165274, I/A 19 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: TALLER 99 SL
Consejero
- Penela Penela Francisco
Presidente
- Penela Penela Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10395 , F 60, S 8, H M 165274, I/A 14 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de PENELA PENELA FRANCISCO
Mostramos los datos de PENELA PENELA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENELA PENELA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos