PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIEROS ASOCIADOS CORDOBA XXI SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
Administrador Unico
- Penco Valenzuela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 186, S 8, H CA 39050, I/A 8 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-11
Empresa: INGENIEROS ASOCIADOS CORDOBA XXI SL
Administrador Unico
- Penco Valenzuela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 207, S 8, H CO 22487, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-14
Administrador Unico
- Penco Valenzuela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 7, S 8, H CA 39050, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-11
Administrador Solidario
- Lucero Hernandez Luis Santiago
- Penco Valenzuela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 7, S 8, H CA 39050, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-11
Administrador Solidario
- Lucero Hernandez Luis Santiago
- Penco Valenzuela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 5, S 8, H CA 39050, I/A 1 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-11
Información de PENCO VALENZUELA JOSE MARIA
Mostramos los datos de PENCO VALENZUELA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENCO VALENZUELA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos