PEÑAS MERINO JESUS
Informe ejecutivo de PEÑAS MERINO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑAS MERINO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAMADRID CASTELLANA SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2010 | 15/07/2021 |
ALEATICA SA | Apoderado | 16/06/2011 | 12/12/2019 |
VINCULACIONES DE PEÑAS MERINO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑAS MERINO JESUS
Empresa: ALBAMADRID CASTELLANA SL
Administrador Mancomunado
- Peñas Merino Jesus
- Talavera Gonzalez De La Fuente Carlos
- Vazquez Del Rio Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28036 , F 132, S 8, H M 505221, I/A 2 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: ALEATICA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 16, S 8, H M 281066, I/A 114 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: OHL CONCESIONES SL
Apoderado
- Peñas Merino Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21604 , F 159, S 8, H M 281066, I/A 46 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: ALBAMADRID CASTELLANA SL
Administrador Mancomunado
- Peñas Merino Jesus
- Talavera Gonzalez De La Fuente Carlos
- Vazquez Del Rio Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28036 , F 130, S 8, H M 505221, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Información de PEÑAS MERINO JESUS
Mostramos los datos de PEÑAS MERINO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑAS MERINO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos