PEÑARROYA FUSTER MARIA
Informe ejecutivo de PEÑARROYA FUSTER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEÑARROYA FUSTER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BICHO STOP SL | Administrador Unico | 28/04/2016 | |
MISLOW & MERIDIAN CHEMICAL SL | Administrador Unico | 22/11/2011 |
VINCULACIONES DE PEÑARROYA FUSTER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARROYA FUSTER MARIA
Empresa: BICHO STOP SL
Administrador Unico
- Peñarroya Fuster Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598, L 1160, F 200, S 8, H CS 34489, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-12
Empresa: BENIGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714, L 281, F 216, S 8, H CS 7759, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-12
Empresa: MISLOW & MERIDIAN CHEMICAL SL
Administrador Unico
- Peñarroya Fuster Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9397, L 6679, F 44, S 8, H V 146032, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-46
Información de PEÑARROYA FUSTER MARIA
Mostramos los datos de PEÑARROYA FUSTER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARROYA FUSTER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos