PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
Informe ejecutivo de PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL | Administrador Solidario | 16/11/2022 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARSERA SL | Administrador Unico | 16/11/2022 |
VINCULACIONES DE PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
Administrador Unico
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151, L 715, F 16, S 8, H CS 20138, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL
Administrador Solidario
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 480, F 189, S 8, H CS 13345, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL
Liquidador Unico
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8674, L 5961, F 178, S 8, H V 121637, I/A 5 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-46
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL
Liquidador Unico
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8674, L 5961, F 177, S 8, H V 121637, I/A 4 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-46
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL
Administrador Unico
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8674, L 5961, F 177, S 8, H V 121637, I/A 4 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-46
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL
Administrador Unico
- Peñarroja Segarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 97, S 8, H CS 31936, I/A 3 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-12
Información de PEÑARROJA SEGARRA CARMEN
Mostramos los datos de PEÑARROJA SEGARRA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARROJA SEGARRA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos