PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
Informe ejecutivo de PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORTOSA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS VANGUARDISTAS RAISEBER SL | Administrador Unico | 10/05/2021 | |
VAL ALTA SL | Administrador Unico | 26/05/2010 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BLOC ART SL | Administrador Unico | 11/08/2009 | |
VILADARSA SL | Administrador Unico | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
Empresa: TORTOSA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41774 , F 94, S 8, H M 739965, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3255 , F 83, S 8, H T 57026, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-43
Empresa: FOMENT IMMOBILIARI DE PARKINGS SA
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40767 , F 81, S 8, H B 15103, I/A 21 N (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Empresa: VAL ALTA SL
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41367 , F 69, S 8, H B 391783, I/A 3 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: FACFI 44 SOCIETAT DE SERVEIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 156, S 8, H B 366219, I/A 6 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37383 , F 76, S 8, H B 296943, I/A 3 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Empresa: FACFI 44 SOCIETAT DE SERVEIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 155, S 8, H B 366219, I/A 5 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
Empresa: VILADARSA SL
Administrador Unico
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38852 , F 29, S 8, H B 338156, I/A 5 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-08
Empresa: HABITAT PROMO INVERMAR SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 128, S 8, H B 320896, I/A 4 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-08
Empresa: HABITAT PROMO INVERMAR SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peñaranda Sebaste Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 128, S 8, H B 320896, I/A 3 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-08
Información de PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL
Mostramos los datos de PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARANDA SEBASTE ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos