PEÑARANDA ACERA ALBERTO
Informe ejecutivo de PEÑARANDA ACERA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEÑARANDA ACERA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVENTA TECH SL | Administrador Solidario | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE PEÑARANDA ACERA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARANDA ACERA ALBERTO
Empresa: SOLVENTA GRAF SL
Apoderado
- Peñaranda Acera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27981 , F 31, S 8, H M 504268, I/A 8 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: SOLVENTA GRAF SL
Apoderado
- Peñaranda Acera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27981 , F 30, S 8, H M 504268, I/A 5 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Empresa: SOLVENTA GRAF SL
Administrador Solidario
- Moreno Novella Arturo
- Peñaranda Acera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27981 , F 30, S 8, H M 504268, I/A 4 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: SOLVENTA TECH SL
Administrador Solidario
- Moreno Novella Arturo
- Peñaranda Acera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 17, S 8, H GU 8693, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-19
Empresa: SOLVENTA GRAF SL
Administrador Solidario
- Moreno Novella Arturo
- Peñaranda Acera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27981 , F 26, S 8, H M 504268, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-28
Información de PEÑARANDA ACERA ALBERTO
Mostramos los datos de PEÑARANDA ACERA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARANDA ACERA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos