PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
Informe ejecutivo de PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELOF VALENCIA ONE SL | Presidente | 23/07/2024 | |
ELOF VALENCIA ONE SL | Consejero | 23/07/2024 | |
ELOF VALENCIA ONE SL | Apoderado | 23/07/2024 | |
HGIT LOGISTICA SL | Apoderado | 11/04/2024 | |
MONROECLIFF SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2024 | |
HEPP LOGISTICS SAN FERNANDO SL | Consejero | 03/10/2023 | |
HEPP LOGISTICS SAN FERNANDO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 | |
HREIS INNOVA SL | Apoderado Solidario | 14/09/2023 | |
MONROECLIFF SPAIN SL | Consejero | 06/09/2023 | |
HEVF 2 SPANISH HOLDCO SL | Consejero | 06/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
Empresa: ELOF VALENCIA ONE SL
Apoderado
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 651531, I/A 11 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: ELOF VALENCIA ONE SL
Consejero
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Presidente
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 651531, I/A 9 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: HGIT LOGISTICA SL
Apoderado
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40390 , F 7, S 8, H M 717448, I/A 10 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: MONROECLIFF SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42702 , F 44, S 8, H M 755166, I/A 7 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: HERONCLIFF SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Consejero
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45469 , F 3, S 8, H M 799793, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: HEVF SPAIN HOLDINGS SL
Consejero
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48870 , F 107, S 8, H B 522825, I/A 8 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-08
Empresa: HREIS INNOVA SL
Apoderado Solidario
- Gelado Crespo Vanessa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41381 , F 96, S 8, H M 733350, I/A 5 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: MONROECLIFF SPAIN SL
Consejero
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42702 , F 44, S 8, H M 755166, I/A 6 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: HEVF SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Consejero
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46526 , F 163, S 8, H B 522825, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: HEVF 2 SPANISH HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gelado Crespo Vanesa
- Martinez Noriega Campuzano Lucia
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Consejero
- Peñalver Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39682 , F 116, S 8, H M 705095, I/A 10 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
VER MAS ACTOS
Información de PEÑALVER GONZALEZ LORENZO
Mostramos los datos de PEÑALVER GONZALEZ LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑALVER GONZALEZ LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos