PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
Informe ejecutivo de PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIPLEB LOQBUSCAS SL | Administrador Unico | 27/08/2012 | 04/10/2018 |
TRIPLEB LOQBUSCAS SL | Liquidador | 04/10/2018 | 04/10/2018 |
EMANA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 13/04/2012 | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
Empresa: TRIPLEB LOQBUSCAS SL
Liquidador
- Peñalba Esteban Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30141 , F 128, S 8, H M 542524, I/A 2 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: TRIPLEB LOQBUSCAS SL
Administrador Unico
- Peñalba Esteban Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30141 , F 128, S 8, H M 542524, I/A 2 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: EMANA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Peñalba Esteban Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 8, S 8, H M 537051, I/A C (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Empresa: TRIPLEB LOQBUSCAS SL
Administrador Unico
- Peñalba Esteban Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30141 , F 127, S 8, H M 542524, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Empresa: EMANA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Peñalba Esteban Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 7, S 8, H M 537051, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Información de PEÑALBA ESTEBAN ALVARO
Mostramos los datos de PEÑALBA ESTEBAN ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑALBA ESTEBAN ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos