PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
Informe ejecutivo de PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREMIUM SP Y ESTETICA Y DENTAL SL | Administrador Unico | 02/08/2024 | |
MERFY RESTAURACION SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
MERFY HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 19/09/2018 | |
MERFY HOSTELERIA SL | Apoderado | 13/05/2014 |
VINCULACIONES DE PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
Empresa: PREMIUM SP Y ESTETICA Y DENTAL SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ruano John Fredy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830074, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: MERFY RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ruano John Fredy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40237 , F 145, S 8, H M 714898, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Empresa: MERFY HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ruano John Fredy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 189, S 8, H M 579477, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Empresa: MERFY HOSTELERIA SL
Apoderado
- Peñafiel Ruano John Fredy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 188, S 8, H M 579477, I/A 2 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Información de PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY
Mostramos los datos de PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑAFIEL RUANO JOHN FREDY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos