PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER
Empresa: ABC PARTS SPAIN SL
Apoderado
- Peñafiel Ordaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9532, L 6814, F 55, S 8, H V 150618, I/A 11 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: ABC PARTS SPAIN SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ordaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9532, L 6814, F 54, S 8, H V 150618, I/A 10 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: GESTORIA PEÑAFIEL SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ordaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7220, L 4523, F 185, S 8, H V 84345, I/A 6 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-46
Empresa: ABC PARTS SPAIN SL
Administrador Unico
- Peñafiel Ordaz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9532, L 6814, F 51, S 8, H V 150618, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-46
Información de PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER
Mostramos los datos de PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑAFIEL ORDAZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos