PENADO ABILLEIRA MARIA
Informe ejecutivo de PENADO ABILLEIRA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENADO ABILLEIRA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT INNOVATION HUB SL | Administrador Solidario | 05/09/2022 | |
MEGARPE SRL | Administrador Unico | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE PENADO ABILLEIRA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENADO ABILLEIRA MARIA
Empresa: SPORT INNOVATION HUB SL
Administrador Solidario
- Lopez Flores Marcos
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4507 , F 60, S 8, H AS 59689, I/A 2 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-33
Empresa: JOSEPENADO SL
Apoderado
- Penado Abilleira Eva
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 3774, F 202, S 8, H PO 52698, I/A 9 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-36
Empresa: JOSEPENADO SL
Apoderado
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 3774, F 199, S 8, H PO 52698, I/A 4 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-36
Empresa: JOSEPENADO SL
Administrador Unico
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 3774, F 198, S 8, H PO 52698, I/A 3 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-36
Empresa: JOSEPENADO SL
Administrador Unico
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774, L 3774, F 197, S 8, H PO 52698, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-36
Empresa: MEGARPE SRL
Administrador Unico
- Penado Abilleira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3691, L 3691, F 160, S 8, H PO 50899, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-36
Información de PENADO ABILLEIRA MARIA
Mostramos los datos de PENADO ABILLEIRA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENADO ABILLEIRA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos