PENADES CHUST RAMON
Informe ejecutivo de PENADES CHUST RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENADES CHUST RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTA SL | Apoderado Solidario | 29/02/2024 | |
INTA SL | Presidente | 29/02/2024 | |
INTA SL | Consejero | 29/02/2024 | |
M PENADES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE PENADES CHUST RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENADES CHUST RAMON
Empresa: INTA SL
Apoderado Solidario
- Penades Chust Antonio
- Penades Chust Ramon
Consejero
- Penades Chust Alicia
- Penades Chust Antonio
- Penades Chust Miguel
- Penades Chust Ramon
Presidente
- Penades Chust Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864, L 1176, F 44, S 8, H V 16006, I/A 34 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
Empresa: INTA SL
Administrador Solidario
- Penades Chust Antonio
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864, L 1176, F 44, S 8, H V 16006, I/A 34 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
Consejero Delegado
- Penades Chust Ramon
Consejero
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 103, S 8, H M 278541, I/A 12 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: M PENADES CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200, L 514, F 57, S 8, H V 7238, I/A 9 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Empresa: INTA SL
Administrador Solidario
- Penades Chust Antonio
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864, L 1176, F 42, S 8, H V 16006, I/A 30 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Consejero Delegado
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 102, S 8, H M 278541, I/A 9 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Auditor
Consejero
- Penades Calabuig Miguel
- Penades Chust Ramon
- San Martin Clark Marco Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 102, S 8, H M 278541, I/A 8 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Consejero Delegado
- Penades Chust Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 102, S 8, H M 278541, I/A 8 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Información de PENADES CHUST RAMON
Mostramos los datos de PENADES CHUST RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENADES CHUST RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos