PENA SUBIRA MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de PENA SUBIRA MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PENA SUBIRA MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTANESA NIEVE SL | Apoderado Mancomunado | 23/11/2021 | |
CASTANESA NIEVE SL | Apoderado Solidario | 23/11/2021 | |
CASTANESA NIEVE SL | Apoderado Solidario | 23/08/2016 | 23/11/2021 |
CASTANESA NIEVE SL | Apoderado Mancomunado | 23/08/2016 | 23/11/2021 |
CASTANESA NIEVE SL | Consejero | 18/08/2016 | 08/04/2021 |
GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL SRL | Consejero | 13/10/2016 | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE PENA SUBIRA MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA SUBIRA MARIA LOURDES
Empresa: CASTANESA NIEVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Gaston Menal Marta
- Gaston Menal Marta
- Gerico San Martin Antonio
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
- Pena Subira Maria Lourdes
- Sierra Ramirez Jesus Maria
- Sierra Ramirez Jesus Maria
Apoderado Solidario
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Garcia Gomez Ignacio Eduardo
- Garcia Gomez Ignacio Eduardo
- Garcia Gomez Ignacio Eduardo
- Gaston Menal Marta
- Gaston Menal Marta
- Gerico San Martin Antonio
- Gerico San Martin Antonio
- Gerico San Martin Antonio
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
- Pena Subira Maria Lourdes
- Sierra Ramirez Jesus Maria
- Sierra Ramirez Jesus Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 17, S 8, H HU 12510, I/A 11 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-22
Empresa: CASTANESA NIEVE SL
Consejero
- Gaston Menal Marta
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 16, S 8, H HU 12510, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-22
Empresa: GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL SRL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 121, S 8, H HU 8902, I/A 8 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-22
Empresa: GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL SRL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 119, S 8, H HU 8902, I/A 6 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-22
Empresa: CASTANESA NIEVE SL
Apoderado Mancomunado
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Gaston Menal Marta
- Gaston Menal Marta
- Gerico San Martin Antonio
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
- Pena Subira Maria Lourdes
- Sierra Ramirez Jesus Maria
- Sierra Ramirez Jesus Maria
Apoderado Solidario
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Gaston Menal Marta
- Gaston Menal Marta
- Gerico San Martin Antonio
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
- Pena Subira Maria Lourdes
- Sierra Ramirez Jesus Maria
- Sierra Ramirez Jesus Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 13, S 8, H HU 12510, I/A 4 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-22
Empresa: CASTANESA NIEVE SL
Consejero
- Bermudez De Castro Mur Roberto Pablo
- Gaston Menal Marta
- Lalaguna Aranda Jose Agustin
- Morales Paules Jose
- Pena Subira Maria Lourdes
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 13, S 8, H HU 12510, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-22
Información de PENA SUBIRA MARIA LOURDES
Mostramos los datos de PENA SUBIRA MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA SUBIRA MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos