PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
Informe ejecutivo de PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUVILLA SL | Administrador Solidario | 24/02/2021 | |
EXCAVACIONES BEDIA SA | Administrador Solidario | 20/06/2018 | 21/01/2021 |
ESTACION DE SERVICIO MERUELO SL | Administrador Solidario | 19/01/2021 | |
EXCAVACIONES BEDIA SA | Administrador Solidario | 30/10/2013 | 20/06/2018 |
VINCULACIONES DE PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
Empresa: INDUVILLA SL
Administrador Solidario
- Bedia Ruiz Eloy
- Bedia Ruiz Manuel
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 131, S 8, H S 2580, I/A 6 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-39
Empresa: EXCAVACIONES BEDIA SA
Administrador Solidario
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 220, S 8, H S 2589, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MERUELO SL
Administrador Solidario
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664 , F 150, S 8, H S 3034, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Empresa: EXCAVACIONES BEDIA SA
Administrador Solidario
- Bedia Carral Alvaro
- Bedia Garcia Maria-ines
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 219, S 8, H S 2589, I/A 10 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-39
Empresa: EXCAVACIONES BEDIA SA
Administrador Solidario
- Bedia Carral Alvaro
- Bedia Garcia Maria-ines
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 219, S 8, H S 2589, I/A 10 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-39
Empresa: EXCAVACIONES BEDIA SA
Administrador Solidario
- Bedia Ruiz Eloy
- Peña San Emeterio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 219, S 8, H S 2589, I/A 8 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-39
Información de PEÑA SAN EMETERIO EMILIO
Mostramos los datos de PEÑA SAN EMETERIO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA SAN EMETERIO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos