PENA PARGA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PENA PARGA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENA PARGA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL | Administrador Mancomunado | 20/12/2023 | |
URBANO Y ACCESIBLE SL | Socio Unico | 16/12/2020 | |
SYSTEM PAPER CITY SL | Administrador Unico | 18/10/2018 | |
URBANO Y ACCESIBLE SL | Administrador Unico | 15/06/2017 |
VINCULACIONES DE PENA PARGA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA PARGA JOSE ANTONIO
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Gracia Javier
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 141, S 8, H PO 66054, I/A 5 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-36
Empresa: URBANO Y ACCESIBLE SL
Socio Único
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 84, S 8, H PO 62121, I/A 4 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-36
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Administrador Unico
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 141, S 8, H PO 66054, I/A 3 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-36
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Administrador Unico
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 140, S 8, H PO 66054, I/A 2 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-36
Empresa: SYSTEM PAPER CITY SL
Administrador Unico
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 4254, F 165, S 8, H PO 64188, I/A 1 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-36
Empresa: URBANO Y ACCESIBLE SL
Administrador Unico
- Pena Parga Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 80, S 8, H PO 62121, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-36
Empresa: CONTENUR SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29958 , F 114, S 8, H M 269547, I/A 85 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Información de PENA PARGA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PENA PARGA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA PARGA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos