PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE INGEMA SL | Administrador Unico | 13/06/2022 | 06/05/2024 |
ROBLESOL SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | 17/01/2024 |
ROBLESOL SL | Consejero Delegado | 23/06/2010 | 14/06/2022 |
ROBLESOL SL | Consejero | 23/06/2010 | 14/06/2022 |
INGENIERIA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE INGEMA SL | Consejero Delegado | 23/06/2010 | 13/06/2022 |
INGENIERIA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE INGEMA SL | Consejero | 23/06/2010 | 13/06/2022 |
VINCULACIONES DE PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Peña Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 302, F 18, S 8, H CC 4868, I/A 11 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-10
Empresa: ROBLESOL SL
Administrador Unico
- Peña Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 579, F 32, S 8, H CC 9948, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
Empresa: ROBLESOL SL
Administrador Unico
- Peña Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 579, F 31, S 8, H CC 9948, I/A 3 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-10
Empresa: ROBLESOL SL
Consejero Delegado
- Peña Morales Miguel Angel
Consejero
- Cortijo Diaz Anhara
- Pazos Moran Pedro
- Peña Morales Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 579, F 31, S 8, H CC 9948, I/A 3 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-10
Administrador Unico
- Peña Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 302, F 18, S 8, H CC 4868, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-10
Consejero Delegado
- Peña Morales Miguel Angel
Consejero
- Cortijo Diaz Anhara
- Pazos Moran Pedro
- Peña Morales Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 302, F 18, S 8, H CC 4868, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-10
Empresa: ROBLESOL SL
Consejero Delegado
- Peña Morales Miguel Angel
Consejero
- Cortijo Diaz Anhara
- Pazos Moran Pedro
- Peña Morales Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 579, F 30, S 8, H CC 9948, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-10
Consejero Delegado
- Peña Morales Miguel Angel
Consejero
- Alberdi Alonso Tomas
- Pazos Moran Pedro
- Peña Morales Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 302, F 14, S 8, H CC 4868, I/A 3 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-10
Información de PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA MORALES MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos