PEÑA MONFORT CRISTINA
Informe ejecutivo de PEÑA MONFORT CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑA MONFORT CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOSNET BUGADERIA SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 10/04/2015 | |
SOSNET BUGADERIA SOSTENIBLE SL | Apoderado Solidario | 15/11/2013 | |
ONMIA LAVA SL | Apoderado Solidario | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE PEÑA MONFORT CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA MONFORT CRISTINA
Empresa: ONMIA LAVA SL
Administrador Solidario
- Carreras Cardus Alfons
- Peña Monfort Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28914 , F 14, S 8, H B 142821, I/A 8 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: SOSNET BUGADERIA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Peña Monfort Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42623 , F 63, S 8, H B 412070, I/A 7 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: ONMIA LAVA SL
Administrador Solidario
- Carreras Cardus Alfons
- Peña Monfort Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28914 , F 14, S 8, H B 142821, I/A 7 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: SOSNET BUGADERIA SOSTENIBLE SL
Apoderado Solidario
- Peña Monfort Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42623 , F 63, S 8, H B 412070, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: ONMIA LAVA SL
Apoderado Solidario
- Peña Monfort Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28914 , F 13, S 8, H B 142821, I/A 5 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Información de PEÑA MONFORT CRISTINA
Mostramos los datos de PEÑA MONFORT CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA MONFORT CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos