PEÑA MARINA JESUS JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑA MARINA JESUS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑA MARINA JESUS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESPEVAR SL | Administrador Unico | 06/02/2017 | |
CATECA SA | Apoderado | 30/03/2016 | |
LOEDIN SA | Apoderado | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE PEÑA MARINA JESUS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA MARINA JESUS JAVIER
Empresa: GESPEVAR SL
Administrador Unico
- Peña Marina Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14510 , F 177, S 8, H M 240158, I/A 7 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: GESPEVAR SL
Administrador Solidario
- Peña Marina Jesus Javier
- Peña Rodriguez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14510 , F 177, S 8, H M 240158, I/A 7 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: LOEDIN SA
Apoderado
- Peña Marina Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 111, S 8, H M 57397, I/A 11 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: CATECA SA
Apoderado
- Peña Marina Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28384 , F 106, S 8, H M 22869, I/A 15 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: GESPEVAR SL
Administrador Solidario
- Peña Marina Jesus Javier
- Peña Rodriguez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14510 , F 177, S 8, H M 240158, I/A 6 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: GESPEVAR SL
Administrador Unico
- Peña Marina Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14510 , F 177, S 8, H M 240158, I/A 6 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: GESPEVAR SL
Administrador Unico
- Peña Marina Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14510 , F 176, S 8, H M 240158, I/A 5 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Información de PEÑA MARINA JESUS JAVIER
Mostramos los datos de PEÑA MARINA JESUS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA MARINA JESUS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos