PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFILED TECH SOLUTIONS SL | Socio Unico | 17/12/2014 | 13/07/2018 |
OFILED TECH SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 17/12/2014 | 13/07/2018 |
OFILED TECH SOLUTIONS SL | Apoderado | 03/08/2012 | 13/07/2018 |
CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACION SL | Apoderado | 12/01/2009 | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
Empresa: OFILED TECH SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Peña Garrido Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28527 , F 45, S 8, H M 513580, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: OFILED TECH SOLUTIONS SL
Nuevo Socio Único
- Peña Garrido Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28527 , F 45, S 8, H M 513580, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: OFILED TECH SOLUTIONS SL
Apoderado
- Peña Garrido Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28527 , F 45, S 8, H M 513580, I/A 2 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACION SL
Apoderado
- Nolis Fabrega Enric
- Peña Garrido Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 138, S 8, H A 97989, I/A 18 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-03
Empresa: CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACION SL
Apoderado
- Peña Garrido Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 67, S 8, H A 97989, I/A 12 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-03
Información de PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA GARRIDO CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos