PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2022 | |
NALA RENEWABLES SPAIN SL | Apoderado | 08/11/2022 | |
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
Empresa: NALA RENOVABLES FUENTE DEL ARCO SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 117, S 8, H H 27761, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-21
Empresa: NALA RENOVABLES YERBABUENA SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 110, S 8, H H 27760, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-21
Empresa: NALA RENOVABLES GUADALCANAL SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 97, S 8, H H 27758, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Diaz Javier
- Franciulli Giraldez Julieta
- Garcia-villalon Jimenez Jose Maria
- Marchelli Zito Esteban Javier
- Peña Diaz De Entresotos Javier
- Rado Nordemann Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 179, S 8, H H 20690, I/A 36 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado
- Carve Ferrere Julian
- Franciulli Giraldez Julieta
- Garcia-villalon Jimenez Jose Maria
- Garcia-villalon Jimenez Jose Maria
- Marchelli Zito Esteban Javier
- Peña Diaz De Entresotos Javier
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 179, S 8, H H 20690, I/A 36 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-21
Empresa: NALA RENEWABLES SPAIN SL
Apoderado
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 91, S 8, H H 26198, I/A 9 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-21
Empresa: NOVARAVEN EXPANSION SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 116, S 8, H H 27761, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: NEOKODAMA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 109, S 8, H H 27760, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: PROMONERO PROJECT SL
Administrador Unico
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 96, S 8, H H 27758, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado
- Peña Diaz De Entresotos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 176, S 8, H H 20690, I/A 29 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-21
VER MAS ACTOS
Información de PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER
Mostramos los datos de PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA DIAZ DE ENTRESOTOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos