PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
Informe ejecutivo de PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNBULK SHIPPING SL | Apoderado Mancomunado | 30/10/2023 | |
BUSINESS MATERIAL FUNDING SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2023 | |
CEMEX LATAM HOLDINGS SA | Apoderado Mancomunado | 10/01/2023 | |
CORPORACION CEMENTERA LATINOAMERICANA SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2023 | |
CEMEX ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2017 | |
BUSINESS MATERIAL FUNDING SL | Apoderado | 26/07/2013 | |
CORPORACION CEMENTERA LATINOAMERICANA SL | Apoderado | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
Empresa: SUNBULK SHIPPING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 117, S 8, H M 762855, I/A 18 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: BUSINESS MATERIAL FUNDING SL
Apoderado Mancomunado
- Cavazos Garza Jesus Gumaro
- Gonzalez Govela Maria-fernanda
- Peña Coronado Martha Laura
- Puon Choypool Irene De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29522 , F 190, S 8, H M 531319, I/A 10 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: CEMEX LATAM HOLDINGS SA
Apoderado Mancomunado
- Cavazos Garza Jesus Gumaro
- Gonzalez Govela Maria-fernanda
- Peña Coronado Martha Laura
- Puon Choypool Irene De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43758 , F 188, S 8, H M 536957, I/A 100 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: CEMEX LATAM HOLDINGS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43758 , F 188, S 8, H M 536957, I/A 99 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Apoderado Mancomunado
- Cavazos Garza Jesus Gumaro
- Gonzalez Govela Maria-fernanda
- Peña Coronado Martha Laura
- Puon Choypool Irene De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 213, S 8, H M 541840, I/A 24 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 16, S 8, H M 156542, I/A 309 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almonacid De La Rosa Enrique
- Cascajero Rodriguez Jose Manuel
- Cascajero Rodriguez Jose Manuel
- Corona Chavarria Diana Carolina
- Galan Gil Angel
- Garcia Ruiz De Morales Francisco Javier
- Jimenez De La Fuente Jose Luis
- Lopez Perez Francisco
- Orti Garcia Jose Luis
- Peña Coronado Martha Laura
- Puon Choypool Irene De Jesus
- Quintanilla Reynosa Guillermo
- Rodriguez Palacios Cesar
- Rodriguez Villarreal Hector
- Serna Esteban Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 68, S 8, H M 156542, I/A 291 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 61, S 8, H M 156542, I/A 286 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: BUSINESS MATERIAL FUNDING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Peña Coronado Martha Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29522 , F 188, S 8, H M 531319, I/A 4 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Apoderado
- Cardozo De Santiago Yveth Coromoto
- Cavazos Garza Jesus Gumaro
- Contreras Navarro Francisco Javier
- Corona Chavarria Diana Carolina
- Esparza Garza Roberto Lauro
- Gonzalez Rodriguez Josue Rafael
- Peña Coronado Martha Laura
- Puon Choypool Irene De Jesus
- Rodriguez Villarreal Hector
- Salaburu Llamas Eduardo
- Torre Carrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 122, S 8, H M 541840, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
VER MAS ACTOS
Información de PEÑA CORONADO MARTHA LAURA
Mostramos los datos de PEÑA CORONADO MARTHA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA CORONADO MARTHA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos