PENA BELLO MARCOS
Informe ejecutivo de PENA BELLO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PENA BELLO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOENER SA | Apoderado Solidario | 10/06/2021 | |
ECOENER INGENIERIA SL | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | |
HIDROELECTRICA DE OUROL SL | Apoderado | 22/04/2021 | |
YERBAMORA SL | Apoderado | 15/03/2021 |
VINCULACIONES DE PENA BELLO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA BELLO MARCOS
Empresa: GRUPO ECOENER SA
Apoderado Solidario
- Pena Bello Marcos
- Rodriguez Alfonso Fernando
- Tilve Seoane Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 128, S 8, H C 59313, I/A 10 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-15
Empresa: ECOENER INGENIERIA SL
Apoderado Solidario
- Pena Bello Marcos
- Rodriguez Alfonso Fernando
- Tilve Seoane Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3553 , F 181, S 8, H C 52809, I/A 4 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-15
Empresa: HIDROELECTRICA DE OUROL SL
Apoderado
- Pena Bello Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 24, S 8, H C 45821, I/A 18 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-15
Empresa: YERBAMORA SL
Apoderado
- Pena Bello Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 4, S 8, H C 60243, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-15
Información de PENA BELLO MARCOS
Mostramos los datos de PENA BELLO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA BELLO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos