PENA ANTELO JESUS
Informe ejecutivo de PENA ANTELO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PENA ANTELO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGILE MANUFACTURING CO SL | Administrador Unico | 21/01/2024 |
VINCULACIONES DE PENA ANTELO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENA ANTELO JESUS
Empresa: AGILE MANUFACTURING CO SL
Administrador Unico
- Pena Antelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46069 , F 113, S 8, H M 809458, I/A 2 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: INBERSA ESTRUCTURAS METALICAS SL
Apoderado Solidario
- Pena Antelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 164, S 8, H M 643080, I/A 7 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: INBERSA ESTRUCTURAS METALICAS SL
Apoderado Solidario
- Pena Antelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 161, S 8, H M 643080, I/A 4 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Información de PENA ANTELO JESUS
Mostramos los datos de PENA ANTELO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENA ANTELO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos