PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAHACA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
Empresa: MARMOLERIA MALACITANA SL
Administrador Unico
- Peña Aguera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4073, L 2984, F 122, S 8, H MA 16452, I/A 8 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-29
Empresa: PIEDRA NATURAL MALACITANA SL
Administrador Unico
- Peña Aguera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 3319, F 181, S 8, H MA 94367, I/A 3 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-29
Empresa: INVERSIONES CARLUJA SL
Administrador Unico
- Peña Aguera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 3195, F 145, S 8, H MA 90808, I/A 8 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-29
Empresa: PROMOCIONES Y OBRAS LA ENCINA SL
Administrador Unico
- Peña Aguera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 1738, F 54, S 8, H MA 49933, I/A 8 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-29
Empresa: ALBAHACA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Peña Aguera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4739, L 3647, F 188, S 8, H MA104566, I/A 1 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-29
Información de PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA AGUERA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos