PELLISSA VAQUE BRU
Informe ejecutivo de PELLISSA VAQUE BRU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PELLISSA VAQUE BRU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SA | CONS.DOMINIC | 05/08/2024 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SA | P.C.SOSTENIB | 05/08/2024 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SA | M.C.SOSTENIB | 05/08/2024 | |
TALLER DE TURISME I MEDI AMBIENT SL | Consejero Delegado | 13/08/2018 |
VINCULACIONES DE PELLISSA VAQUE BRU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLISSA VAQUE BRU
CONS.DOMINIC
- Bofill Vaque Blanca
- Pellissa Vaque Bru
Consejero Independiente
CONS.OTR.EXT
Consejero Delegado Solidario
Consejero Ejecutivo
M.C.SOSTENIB
- Bofill Vaque Blanca
- Pellissa Vaque Bru
- Ribalta Roig Ana
P.C.SOSTENIB
- Pellissa Vaque Bru
PR.COM.NOM.R
PRE.COMS.AUD
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 339504, I/A 307 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
CONS.DOMINIC
Consejero Independiente
Presidente
REPR.143 RRM
- Pellissa Vaque Bru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 339504, I/A 307 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
CONS.DOMINIC
Consejero Independiente
CONS.OTR.EXT
Consejero Ejecutivo
REPR.143 RRM
- Pellissa Vaque Bru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 117, S 8, H B 339504, I/A 295 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Empresa: TALLER DE TURISME I MEDI AMBIENT SL
Consejero Delegado
- Pellissa Vaque Bru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42234 , F 30, S 8, H B 73281, I/A 26 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
Consejero Independiente
CONS.OTR.EXT
REPR.143 RRM
- Pellissa Vaque Bru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45062 , F 149, S 8, H B 339504, I/A 287 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Información de PELLISSA VAQUE BRU
Mostramos los datos de PELLISSA VAQUE BRU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLISSA VAQUE BRU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos