PELLICER MORETO DAVID
Informe ejecutivo de PELLICER MORETO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELLICER MORETO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITAL HOME SL | Apoderado Solidario | 06/07/2021 | |
EURO POBLA SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE PELLICER MORETO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLICER MORETO DAVID
Empresa: VITAL HOME SL
Apoderado Solidario
- Pellicer Moreto David
- Vicent Morente Lidia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10065, L 7347, F 222, S 8, H V 168834, I/A 7 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-46
Empresa: VITAL HOME SL
Apoderado Mancomunado
- Pellicer Moreto David
- Viñes Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10065, L 7347, F 222, S 8, H V 168834, I/A 6 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-46
Empresa: VITAL HOME SL
Apoderado Mancomunado
- Pellicer Moreto David
- Viñes Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10065, L 7347, F 221, S 8, H V 168834, I/A 4 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-46
Empresa: EURO POBLA SL
Administrador Solidario
- Calaforra Capella Rosa Maria
- Pellicer Moreto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6110, L 3416, F 153, S 8, H V 61018, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-46
Empresa: PRODUCTOS MURA SL
Administrador Unico
- Pellicer Moreto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 43, S 8, H V 143260, I/A 2 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-46
Empresa: PRODUCTOS MURA SL
Administrador Unico
- Pellicer Moreto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 42, S 8, H V 143260, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-46
Información de PELLICER MORETO DAVID
Mostramos los datos de PELLICER MORETO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLICER MORETO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos