PELLICER GIL FRANCISCO
Informe ejecutivo de PELLICER GIL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PELLICER GIL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEIPEL FRUITS SL | Apoderado | 04/04/2023 | |
CONSTRUCCIONES YAGO ROMEU SL | Liquidador Unico | 12/02/2013 | 07/03/2013 |
CONSTRUCCIONES YAGO ROMEU SL | Administrador Unico | 12/02/2013 | |
PEIPEL FRUITS SL | Administrador Unico | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE PELLICER GIL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLICER GIL FRANCISCO
Empresa: PEIPEL FRUITS SL
Apoderado
- Pellicer Gil Francisco
- Pellicer Martinez Francisco
- Pellicer Martinez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 168, S 8, H CS 45876, I/A 6 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-12
Empresa: CONSTRUCCIONES YAGO ROMEU SL
Liquidador Unico
- Pellicer Gil Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253, L 567, F 101, S 8, H V 7969, I/A 9 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-46
Empresa: CONSTRUCCIONES YAGO ROMEU SL
Administrador Unico
- Pellicer Gil Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253, L 567, F 101, S 8, H V 7969, I/A 9 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-46
Empresa: CENTRO CARD PELLICER SL
Administrador Unico
- Pellicer Gil Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7871, L 5165, F 44, S 8, H V 98311, I/A 5 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-46
Información de PELLICER GIL FRANCISCO
Mostramos los datos de PELLICER GIL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLICER GIL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos