PELLICER BELTRAN EMILIO
Informe ejecutivo de PELLICER BELTRAN EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PELLICER BELTRAN EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTEBOR SL | Presidente | 27/12/2010 | |
CASTEBOR SL | Consejero | 27/12/2010 | |
IMOLA SA | Secretario | 15/01/2009 | |
IMOLA SA | Consejero | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE PELLICER BELTRAN EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLICER BELTRAN EMILIO
Empresa: CASTEBOR SL
Consejero
- Pellicer Beltran Emilio
Presidente
- Pellicer Beltran Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 239, F 165, S 8, H CS 6531, I/A 10 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-12
Empresa: IMOLA SA
Consejero
- Pellicer Beltran Emilio
Secretario
- Pellicer Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473, L 40, F 223, S 8, H CS 1094, I/A 34 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-12
Información de PELLICER BELTRAN EMILIO
Mostramos los datos de PELLICER BELTRAN EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLICER BELTRAN EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos