PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARA VINC GESTIO DOCUMENTAL SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2019 | |
ARA VINC SL | Apoderado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
Empresa: ARA VINC GESTIO DOCUMENTAL SL
Apoderado Mancomunado
- Gerrit Merten
- Pellejero Batista Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 67, S 8, H B 513994, I/A 8 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Empresa: STUART DELIVERY SL
Apoderado Mancomunado
- Abalos Lopez Marta
- Pellejero Batista Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44980 , F 110, S 8, H B 473145, I/A 5 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Empresa: STUART DELIVERY SL
Apoderado Mancomunado
- Abalos Lopez Marta
- Pellejero Batista Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44980 , F 109, S 8, H B 473145, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-08
Empresa: ARA VINC SERVEI URGENT A DOMICILI SL
Apoderado
- Lopez Taboada Ana
- Pellejero Batista Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 222, S 8, H B 11059, I/A 16 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Información de PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLEJERO BATISTA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos