PELLEGRINO JONNY
Informe ejecutivo de PELLEGRINO JONNY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PELLEGRINO JONNY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JP CONSULTANCY PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | 21/05/2024 |
ERFOLG CONSULTING & TRADE SL | Administrador Unico | 26/06/2019 | 11/03/2020 |
ERFOLG CONSULTING & TRADE SL | Socio Unico | 19/09/2017 | 11/03/2020 |
VINCULACIONES DE PELLEGRINO JONNY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLEGRINO JONNY
Empresa: JP CONSULTANCY PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Canos Guillamon Francisco Manuel
- Pellegrino Jonny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762187, I/A 2 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: JP CONSULTANCY PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Canos Guillamon Francisco Manuel
- Pellegrino Jonny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43133 , F 100, S 8, H M 762187, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: ERFOLG CONSULTING & TRADE SL
Administrador Unico
- Pellegrino Jonny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36363 , F 123, S 8, H M 653281, I/A 4 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: ERFOLG CONSULTING & TRADE SL
Administrador Unico
- Pellegrino Jonny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36363 , F 123, S 8, H M 653281, I/A 3 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: ERFOLG CONSULTING & TRADE SL
Socio Único
- Pellegrino Jonny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36363 , F 120, S 8, H M 653281, I/A 1 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Información de PELLEGRINO JONNY
Mostramos los datos de PELLEGRINO JONNY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLEGRINO JONNY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos