PELAEZ TORTOSA RICARDO
Informe ejecutivo de PELAEZ TORTOSA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PELAEZ TORTOSA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL PETROSUR SL | Apoderado | 05/07/2013 | |
GASOLINERA UNIVERSIDAD SL | Presidente | 14/09/2010 | |
GASOLINERA UNIVERSIDAD SL | Consejero | 14/09/2010 | |
GESTION INTEGRAL PETROSUR SL | Apoderado | 28/07/2010 | |
GESTION INTEGRAL PETROSUR SL | Presidente | 26/07/2010 | |
GESTION INTEGRAL PETROSUR SL | Consejero | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE PELAEZ TORTOSA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ TORTOSA RICARDO
Empresa: PROMOCIONES PUENTE MOCHO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pelaez Calderon Jose Vicente
- Pelaez Tortosa Ricardo
- Perez Godino Antonio
Presidente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 28, S 8, H J 17910, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-23
Empresa: GASOLINERA UNIVERSIDAD SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Santervas Antonio
- Pelaez Tortosa Ricardo
Apoderado Solidario
Apoderado
- Pelaez Tortosa Ricardo
- Pelaez Tortosa Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 30, S 8, H J 4560, I/A 13 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-23
Empresa: GESTION INTEGRAL PETROSUR SL
Apoderado
- Pelaez Tortosa Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314, L 1227, F 162, S 8, H MA 35989, I/A 12 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-29
Empresa: GASOLINERA UNIVERSIDAD SL
Apoderado
- Pelaez Tortosa Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 30, S 8, H J 4560, I/A 11 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-23
Empresa: TU MEJOR SONRISA SL
Socio Único
- Pelaez Tortosa Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 191, S 8, H CO 31376, I/A 1 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-14
Empresa: GASOLINERA UNIVERSIDAD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Santerbas Antonio
- Pelaez Calderon Jose Vicente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Presidente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 28, S 8, H J 4560, I/A 10 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-23
Empresa: GESTION INTEGRAL PETROSUR SL
Apoderado
- Pelaez Tortosa Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314, L 1227, F 162, S 8, H MA 35989, I/A 10 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-29
Empresa: GESTION INTEGRAL PETROSUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Santervas Antonio
- Pelaez Calderon Jose Vicente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Presidente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314, L 1227, F 161, S 8, H MA 35989, I/A 9 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Empresa: PROMOCIONES PUENTE MOCHO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pelaez Calderon Jose Vicente
- Pelaez Tortosa Ricardo
- Perez Godino Antonio
Presidente
- Pelaez Tortosa Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 26, S 8, H J 17910, I/A 1 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-23
Información de PELAEZ TORTOSA RICARDO
Mostramos los datos de PELAEZ TORTOSA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ TORTOSA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos