PELAEZ SERRA JOAQUIN
Informe ejecutivo de PELAEZ SERRA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PELAEZ SERRA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGLE REHABILITACIO SL | Administrador Unico | 29/09/2014 | |
BRELL PELAEZ ARQUITECTURA SLP | Liquidador | 04/07/2014 | |
PLATINUM QUATRE SL | Liquidador | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE PELAEZ SERRA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ SERRA JOAQUIN
Empresa: COLIN QUINTAI SL
Administrador Unico
- Pelaez Serra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41186 , F 11, S 8, H B 381994, I/A 3 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: BRELL PELAEZ ARQUITECTURA SLP
Liquidador
- Pelaez Serra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 150, S 8, H B 335070, I/A 4 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
Empresa: PLATINUM QUATRE SL
Liquidador
- Pelaez Serra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 121, S 8, H T 22612, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Empresa: PLATINUM QUATRE SL
Administrador Solidario
- Brell Sans Carles Albert
- Martinez Reche Jose Ramon
- Pelaez Serra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 121, S 8, H T 22612, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Información de PELAEZ SERRA JOAQUIN
Mostramos los datos de PELAEZ SERRA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ SERRA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos