PELAEZ RUIZ JUAN
Informe ejecutivo de PELAEZ RUIZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PELAEZ RUIZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELEÑA DE CONSTRUCCIONES SA | Administrador Solidario | 05/06/2014 | 12/01/2021 |
V.E. PROCON SA | Administrador Unico | 16/10/2014 | 12/01/2021 |
V.E. PROCON SA | Administrador Solidario | 14/02/2009 | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE PELAEZ RUIZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ RUIZ JUAN
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Unico
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615, L 4522, F 113, S 8, H MA 13051, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-29
Empresa: VELEÑA DE CONSTRUCCIONES SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1254, L 167, F 103, S 8, H MA 7072, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-29
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Unico
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430, L 343, F 194, S 8, H MA 13051, I/A 8 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-29
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430, L 343, F 194, S 8, H MA 13051, I/A 8 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-29
Empresa: VELEÑA DE CONSTRUCCIONES SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1254, L 167, F 102, S 8, H MA 7072, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-29
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430, L 343, F 194, S 8, H MA 13051, I/A 7 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-29
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430, L 343, F 194, S 8, H MA 13051, I/A 6 (14/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-29
Información de PELAEZ RUIZ JUAN
Mostramos los datos de PELAEZ RUIZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ RUIZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos