PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
Informe ejecutivo de PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION AGROPECUARIA MARTIN PELAEZ SL | Apoderado | 27/04/2017 | |
FIRMA IBERICA DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS SL | Administrador Solidario | 04/07/2016 |
VINCULACIONES DE PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
Empresa: JULIAN MARTIN SA
Apoderado
- Pelaez Pezzi Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 200, S 8, H SA 1196, I/A 51 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-37
Empresa: JULIAN MARTIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Hernandez Alberto
- Garcia Hernandez Fernando
- IBERICOS GEALILUC SL
- Martin Sanchez Julian
- Pelaez Pezzi Maria Luisa
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 200, S 8, H SA 1196, I/A 51 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-37
Empresa: JULIAN MARTIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 184, S 8, H SA 1196, I/A 44 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-37
Apoderado
- Pelaez Pezzi Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 217, S 8, H SA 14158, I/A 5 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-37
Administrador Solidario
- Dominguez Dominguez Raul
- Pelaez Pezzi Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 43, S 8, H SA 11755, I/A 3 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-37
Empresa: JULIAN MARTIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 181, S 8, H SA 1196, I/A 33 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-37
Empresa: JULIAN MARTIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 181, S 8, H SA 1196, I/A 33 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-37
Información de PELAEZ PEZZI MARIA LUISA
Mostramos los datos de PELAEZ PEZZI MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ PEZZI MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos