PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITE CUSTOME GIFT SL | Administrador Unico | 31/08/2012 | |
ELITE CUSTOME GIFT SL | Apoderado | 05/10/2011 |
VINCULACIONES DE PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
Empresa: EVENTOS DEPORTIVOS ELITE SL
Liquidador
- Pelaez Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 3, S 8, H AS 39673, I/A 2 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-33
Empresa: EVENTOS DEPORTIVOS ELITE SL
Administrador Unico
- Pelaez Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 3, S 8, H AS 39673, I/A 2 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-33
Empresa: ONDEFARTUCAR SL
Administrador Unico
- Pelaez Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 179, S 8, H AS 42802, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-33
Empresa: ONDEFARTUCAR SL
Apoderado
- Pelaez Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 179, S 8, H AS 42802, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-33
Empresa: EVENTOS DEPORTIVOS ELITE SL
Administrador Unico
- Pelaez Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 1, S 8, H AS 39673, I/A 1 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-33
Información de PELAEZ PEREZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de PELAEZ PEREZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ PEREZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos