PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
Informe ejecutivo de PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALA ESPAÑA BEBIDAS Y ALIMENTACION SA | Administrador Solidario | 14/06/2011 |
VINCULACIONES DE PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
Administrador Solidario
- Medina Garcia Manuel-jesus
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16040 , F 75, S 8, H M 271525, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: DELAOLMEDA ULTRAMARINOS SL
Liquidador
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37597 , F 34, S 8, H M 670077, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Empresa: DELAOLMEDA ULTRAMARINOS SL
Administrador Solidario
- Medina Garcia Manuel-jesus
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37597 , F 34, S 8, H M 670077, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Administrador Solidario
- Medina Garcia Manuel-jesus
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16040 , F 75, S 8, H M 271525, I/A 7 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: DELAOLMEDA ULTRAMARINOS SL
Administrador Solidario
- Medina Garcia Manuel-jesus
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37597 , F 33, S 8, H M 670077, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Administrador Solidario
- Pelaez Montejos Jesus- Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16040 , F 74, S 8, H M 271525, I/A 5 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Información de PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN
Mostramos los datos de PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ MONTEJOS JESUS- SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos