PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
Informe ejecutivo de PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA CORPORATIVA SAN FRANCISCO SL | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2020 | |
COMPAÑIA CORPORATIVA SAN FRANCISCO SL | Presidente | 03/09/2013 | |
COMPAÑIA CORPORATIVA SAN FRANCISCO SL | Consejero | 03/09/2013 | |
COMPAÑIA CORPORATIVA SAN FRANCISCO SL | Tesorero | 03/09/2013 |
VINCULACIONES DE PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
Consejero Delegado Solidario
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 45, S 8, H CO 33759, I/A 6 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-14
Consejero Delegado Solidario
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 45, S 8, H CO 33759, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-14
Consejero Delegado Solidario
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-14
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-14
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 3 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-14
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 3 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-14
Consejero Delegado Mancomunado
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 44, S 8, H CO 33759, I/A 3 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-14
Consejero Delegado Mancomunado
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 43, S 8, H CO 33759, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-14
Consejero Delegado Mancomunado
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Consejero
- Navas Aranda Isabel Maria
- Pelaez Garcia Puerta Isabel Rocio
- Pelaez Garcia Puerta Jesus
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Presidente
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Secretario
Tesorero
- Pelaez Garcia Puerta Manuel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 41, S 8, H CO 33759, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-14
Información de PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL
Mostramos los datos de PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ GARCIA PUERTA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos