PELAEZ DIAZ INMACULADA
Informe ejecutivo de PELAEZ DIAZ INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELAEZ DIAZ INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELEÑA DE CONSTRUCCIONES SA | Administrador Solidario | 12/01/2021 | |
V.E. PROCON SA | Administrador Solidario | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE PELAEZ DIAZ INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ DIAZ INMACULADA
Empresa: V.E. PROCON SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Diaz Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615, L 4522, F 113, S 8, H MA 13051, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-29
Empresa: VELEÑA DE CONSTRUCCIONES SA
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Maria Teresa
- Pelaez Diaz Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1254, L 167, F 103, S 8, H MA 7072, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-29
Empresa: QUINQUEL CONSULTING SL
Liquidador
- Pelaez Diaz Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261, L 4168, F 95, S 8, H MA122596, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-29
Información de PELAEZ DIAZ INMACULADA
Mostramos los datos de PELAEZ DIAZ INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ DIAZ INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos