PEIX GIMENEZ IVO
Informe ejecutivo de PEIX GIMENEZ IVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEIX GIMENEZ IVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURNIX INVEST SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
2ND CHANCE SL | REPR.143 RRM | 20/04/2022 | |
JURISCONSULTING SA | Administrador Solidario | 28/03/2022 | |
MIC INMUEBLES SL | Apoderado Solidario | 22/12/2021 |
VINCULACIONES DE PEIX GIMENEZ IVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIX GIMENEZ IVO
Empresa: PURNIX INVEST SL
Administrador Unico
- Peix Gimenez Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525668, I/A 3 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: 2ND CHANCE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peix Gimenez Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45269 , F 64, S 8, H B 482408, I/A 2 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Empresa: JURISCONSULTING SA
Administrador Solidario
- Pales Cardellach Laura
- Peix Gimenez Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26170 , F 48, S 8, H B 100536, I/A 19 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-08
Empresa: MIC INMUEBLES SL
Apoderado Solidario
- Peix Gimenez Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25141 , F 154, S 8, H B 83746, I/A 11 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Información de PEIX GIMENEZ IVO
Mostramos los datos de PEIX GIMENEZ IVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIX GIMENEZ IVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos