PEIRO UCHA PAULA
Informe ejecutivo de PEIRO UCHA PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEIRO UCHA PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEALPA SL | Vicesecret. | 21/03/2024 | |
BEALPA SL | Consejero | 21/03/2024 |
VINCULACIONES DE PEIRO UCHA PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO UCHA PAULA
Empresa: BEALPA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Peiro Ucha Alfonso
- Peiro Ucha Beatriz
- Peiro Ucha Paula
- Ucha Costas Beatriz Maria
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Peiro Ucha Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39239 , F 210, S 8, H M 124926, I/A 13 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: UNIVERSAL MCCANN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Duff Graham Douglas
- Peiro Ucha Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20495 , F 14, S 8, H M 71584, I/A 66 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: BEALPA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Peiro Ucha Beatriz
- Peiro Ucha Paula
- Ucha Costas Beatriz Maria
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peiro Ucha Beatriz
- Peiro Ucha Paula
- Ucha Costas Beatriz Maria
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Peiro Ucha Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7727 , F 202, S 8, H M 124926, I/A 9 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Empresa: UNIVERSAL MCCANN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Duff Graham Douglas
- Peiro Ucha Paula
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20495 , F 7, S 8, H M 71584, I/A 51 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: UNIVERSAL MCCANN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20495 , F 7, S 8, H M 71584, I/A 51 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: UNIVERSAL MCCANN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20495 , F 5, S 8, H M 71584, I/A 50 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28
Información de PEIRO UCHA PAULA
Mostramos los datos de PEIRO UCHA PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO UCHA PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos