PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ASSIS 05 SL | Administrador Unico | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
Empresa: GRUPO ASSIS 05 SL
Administrador Unico
- Peiro Rubio Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 104, S 8, H B 308075, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: GRUPO ASSIS 05 SL
Administrador Solidario
- Peiro Rubio Juan Antonio
- Zafra Maldonado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 104, S 8, H B 308075, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: Z C P INPROCONT 05 GARRAF SL
Administrador Solidario
- Peiro Rubio Juan Antonio
- Zafra Maldonado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 104, S 8, H B 308075, I/A 4 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: Z C P INPROCONT 05 GARRAF SL
Administrador Mancomunado
- Peiro Rubio Juan Antonio
- Zafra Maldonado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 104, S 8, H B 308075, I/A 4 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: Z C P INPROCONT 05 GARRAF SL
Administrador Mancomunado
- Peiro Rubio Juan Antonio
- Zafra Maldonado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 103, S 8, H B 308075, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Empresa: Z C P INPROCONT 05 GARRAF SL
Administrador Solidario
- Peiro Rubio Juan Antonio
- Zafra Maldonado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 103, S 8, H B 308075, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Información de PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO RUBIO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos